Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øgdal 9, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvang 131, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2015-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JES SØRENSEN ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvang 131, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjedsbølvej 41, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jes.soerensen.aps@gmail.com (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Vedtægter: 2015-05-05 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2008-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjedsbølvej 41, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2008-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarpvej 50, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarpvej 50, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Direktion: Jes Hedebo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Jes Sørensen ApS og anden formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Legale ejere: Jes Hedebo Sørensen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Navne: JES SØRENSEN LUNDE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-10-22 tilføjes Reelle ejere: Jes Hedebo Sørensen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2007-10-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Stiftere: Jes Hedebo Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Vedtægter: 2007-10-22 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)