Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 38, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-24 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-24 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@hobromc.dk (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Navne: HOBRO MOTORCYKELCENTER ApS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Stiftere: Benny Jul Møller (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2011-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 fjernes Direktion: Benny Jul Møller (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-24 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt servicering af motorcykler. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hobromc.dk (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-03-12 tilføjes Vedtægter: 2008-03-12 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 38, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-02-01 tilføjes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2008-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 30, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 30, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Direktion: Benny Jul Møller (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-24 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Navne: HOBRO MOTORCYKELCENTER ApS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Stiftere: Benny Jul Møller (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)