Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Binavne | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 62, 1620 København V (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 3, 1613 København V (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: TSG 2024 A/S. (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-07 tilføjes Bestyrelse: Finn Henry Krusholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 fjernes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Binavne: Tricent Security Group A/S, Tricent A/S (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-29 tilføjes Binavne: Tricent Security Group A/S, Tricent A/S (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-29 tilføjes Vedtægter: 2023-05-29 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-12-13 tilføjes Bestyrelse: Gitte Krusholm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-13 fjernes Bestyrelse: Finn Henry Krusholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 3, 1613 København V (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Uraniavej 2, 2., 1878 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@appspeople.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: fhk@appspeople.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Mikkel Rosted Vibits (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 fjernes Direktion: Finn Henry Krusholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: SKY UNLIMITED HOLDING A/S, VIBITS INVEST ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Henry Krusholm (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: SKY UNLIMITED HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Finn Henry Krusholm (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uraniavej 2, 2., 1878 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 1, 4. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.appspeople.dk (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 1, 4. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 25, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-21 tilføjes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-12-21 fjernes Bestyrelse: Lars Henning Brammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Henry Krusholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2014-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: fhk@appspeople.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: mv@appsproject.com (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 25, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-24 fjernes Bestyrelse: Mikkel Rosted Vibits (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2013-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Rosted Vibits (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 fjernes Bestyrelse: Lars Hylling Axelsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Finn Henry Krusholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 fjernes Direktion: Mikkel Rosted Vibits (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, to (2) besty-relsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Vedtægter: 2009-12-23 (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-05-27 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 5., 1051 København K (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Henry Krusholm (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-03 fjernes Bestyrelse: Christian Holm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Hylling Axelsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-25 fjernes Bestyrelse: Peter Fredslund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Fredslund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 fjernes Bestyrelse: Thomas Færch (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 5., 1051 København K (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Holm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 fjernes Bestyrelse: Mikkel Rosted Vibits (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-11-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-11-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@appsproject.com (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2007-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Bestyrelse: Andreas Lauth Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-20 fjernes Bestyrelse: Christina Wiesner Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Bestyrelse: Christina Wiesner Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-29 tilføjes Direktion: Mikkel Rosted Vibits (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Legale ejere: SKY UNLIMITED HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2007-10-29 tilføjes Navne: APPS PEOPLE A/S (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-29 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Stiftere: SKY UNLIMITED HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)