Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Vedtægter | Binavne | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Jeppesens Alle 9, 2670 Greve (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Direktion: Lars Melvin Scharf (direktion) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: scharf@me.com (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Legale ejere: SCHARF & CO ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Navne: SCHARF & CO II APS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Reelle ejere: Lars Melvin Scharf (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Stiftere: SCHARF & CO ApS, MVI DANMARK ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Jeppesens Alle 9, 2670 Greve (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 30, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand samt drive handel. (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: SCHARF & CO II APS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-01 fjernes Binavne: SUNSET PROJEKTSALG APS, SUNSET PROJEKTMÆGLERFIRMA APS, SUNSET ERHVERVSSALG APS, SUNSET EJENDOMSINVEST APS, PROJEKTMÆGLERNE SUNSET APS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-30 fjernes Navne: ERHVERVSMÆGLERFIRMAET PROJEKTMÆGLERNE APS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Binavne: SUNSET PROJEKTSALG APS, SUNSET PROJEKTMÆGLERFIRMA APS, SUNSET ERHVERVSSALG APS, SUNSET EJENDOMSINVEST APS, PROJEKTMÆGLERNE SUNSET APS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: ERHVERVSMÆGLERFIRMAET PROJEKTMÆGLERNE APS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-30 fjernes Navne: SUNSET EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 30, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2018-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 331, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2018-05-06)
Den 2018-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: scharf@me.com (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 331, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2018-05-06)
Den 2014-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 331, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje samt eje fast ejendom. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2013-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2013-08-27 tilføjes Vedtægter: 2013-08-27 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2013-08-27 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 331, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevej 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-02-15)
Den 2013-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-02-15)
Den 2013-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngdalen 2, 2850 Nærum (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-08-15 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngdalen 2, 2850 Nærum (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2009-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 165, st., 2840 Holte (offentliggjort 2009-01-31)
Den 2008-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 165, st., 2840 Holte (offentliggjort 2009-01-31)
Den 2008-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngdalen 2, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngdalen 2, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Lars Melvin Scharf (direktion) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: SCHARF & CO ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: SUNSET EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2007-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Melvin Scharf (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Stiftere: SCHARF & CO ApS, MVI DANMARK ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-23)