Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anja Revsbæk Sieverts | 30.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jarl Hakon Revsbæk Staaling | 31.08.2021 | 30.09.2023 | direktør |
John Brejnbjerg Staaling | 26.10.2007 | 18.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Laura Staaling Berdino-Olsen | 31.08.2021 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anja Revsbæk Sieverts | 31.08.2021 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jarl Hakon Revsbæk Staaling | 31.08.2021 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Jørgensen | 31.08.2021 | 15.06.2023 | formand |