Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere | Formål | Interessenter | ||||
Revisor |
Den 2024-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: EJENDOMSSELSKABET IM RÖDLING, WEITERSTADT ApS (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Vedtægter: 2022-05-09 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 tilføjes Direktion: EJENDOMSSELSKABET IM RÖDLING, WEITERSTADT ApS (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXVI (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXVI (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-25 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-25 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Navne: K/S IM RÖDLING, WEITERSTADT (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Navne: K/S IM RÖDLING, WEITERSTADT (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-04-22 tilføjes Vedtægter: 2020-03-18 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Legale ejere: Peter Fruergaard Hansen, Carsten Georg Lauth, Carsten Munk Thomsen, Karl Aage Møller Jensen, Carsten Saengmeesee Dahl, Jens Boelskifte, John Visborg, Georg Steen Christensen, Morten Villadsen, Søren Brandi-Hansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-18 tilføjes Vedtægter: 2020-03-18 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-16 tilføjes Vedtægter: 2018-10-16 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Legale ejere: Søren Brandi-Hansen, Søren Brandi-Hansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-04-14 tilføjes Legale ejere: Morten Villadsen, Morten Villadsen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-04-07 tilføjes Legale ejere: Georg Steen Christensen, Georg Steen Christensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-04-03 tilføjes Legale ejere: Jens Boelskifte, John Visborg, Jens Boelskifte, John Visborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-03-26 tilføjes Legale ejere: Carsten Saengmeesee Dahl, Carsten Saengmeesee Dahl (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-19 tilføjes Legale ejere: Karl Aage Møller Jensen, Karl Aage Møller Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-18 tilføjes Legale ejere: Carsten Munk Thomsen, Carsten Munk Thomsen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-14 tilføjes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Carsten Georg Lauth (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-13 tilføjes Legale ejere: Peter Fruergaard Hansen, Peter Fruergaard Hansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i ejendommen med tinglyst benævnelse Grundbuch von Weiterstadt des Amtsgerichts Damstads, Blatt 3431, Flur 7, Flurstück 282/1, 282/2, 283/1, 283/2 und Blatt 3481, Flur 7, Flurstück 318/1, beliggende Im Rödling/Gehaborner Weg. D-64331 Weiterstadt, Tyskland (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-12 tilføjes Navne: K/S IM RÖDLING, WEITERSTADT (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-11 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXVI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-03-12 tilføjes Vedtægter: 2008-03-12 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXVI (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-25 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET IM RÖDLING, WEITERSTADT ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2007-10-25 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXVI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)