Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 fjernes Navne: JOMO MARKETING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Stiftere: GAMBORG LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 fjernes Bestyrelse: Morten Ellermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 fjernes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for kommunikation, konceptudvikling, it og marketing flermedialt og hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Navne: JOMO MARKETING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-30 fjernes Navne: OCC INNOVATION A/S (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2010-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Vedtægter: 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Ib (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Bestyrelse: Bjørn Nedergård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Direktion: Bjørn Nedergård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Nedergård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Bestyrelse: Claus Gamborg Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Bjørn Nedergård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-10-30)
Den 2007-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Bestyrelse: Claus Gamborg Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-10-30)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Navne: OCC INNOVATION A/S (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Stiftere: GAMBORG LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)