Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martha Cecilia Camargo Østergaard | 31.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martha Cecilia Camargo Østergaard | 23.06.2015 | 16.02.2016 | direktør |
Per Østergaard | 03.06.2014 | 23.06.2015 | direktør |
Svend Ole Mortensen Østergaard | 29.04.2009 | 03.06.2014 | direktør |
Jan Vang Østergaard | 22.04.2009 | 29.04.2009 | direktør |
Michael Carsten Christian Gadeberg | 24.10.2007 | 22.04.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Vang Østergaard | 29.04.2009 | 29.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Svend Ole Mortensen Østergaard | 29.04.2009 | 29.12.2010 | formand |
Michael Carsten Christian Gadeberg | 24.10.2007 | 22.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ebbesen | 24.10.2007 | 22.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bunk Jensen | 24.10.2007 | 22.04.2009 | bestyrelsesmedlem |