Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2007-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S WERNIGERODE. (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: 2 x Udengaard Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Boet efter Per Anders Olesen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 fjernes Direktion: Per Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-28 tilføjes Legale ejere: Boet efter Per Anders Olesen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-01-28 fjernes Legale ejere: Per Anders Olesen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Poul Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 36, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@ksadm.dk (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: vejle@krogh-thomsen.dk (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Claus Hornbek Jonathansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-04 fjernes Direktion: Carsten Munk Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: Holger Ahler Møller Terkildsen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: Frants Erik Jensen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: Holger Ahler Møller Terkildsen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 36, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranekærsvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: vejle@krogh-thomsen.dk (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranekærsvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Hjemmeside: www.schoupartners.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-18 fjernes Direktion: Frants Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-15 tilføjes Direktion: Per Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2017-09-15 fjernes Direktion: Hans Henrik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Hjemmeside: www.schoupartners.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-05-13 tilføjes Direktion: Frants Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-13 fjernes Direktion: Niels Møller Studsgaard Albrektsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-22 tilføjes Direktion: Hans Henrik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-22 fjernes Direktion: Per Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-29 tilføjes Direktion: Carsten Munk Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-22 tilføjes Direktion: Niels Møller Studsgaard Albrektsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-22 fjernes Direktion: Hans Henrik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-17 tilføjes Direktion: Hans Henrik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-17 fjernes Direktion: Karsten Amstrup Tingleff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-12-08 tilføjes Legale ejere: Holger Ahler Møller Terkildsen, Frants Erik Jensen, Per Anders Olesen, Poul Christensen, Niels Møller Studsgaard Albrektsen, Michael Krogsøe Thomsen, Hans Henrik Hansen, Claus Hornbek Jonathansen, Carsten Munk Thomsen (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Wernigerode og varetage ledelsen af dette selskab, herunder ejendomsadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET WERNIGERODE ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-09 fjernes Navne: HN INVEST LXV ApS (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2008-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Vedtægter: 2008-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Binavne: HN INVEST LXV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Direktion: Karsten Amstrup Tingleff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Navne: HN INVEST LXV ApS (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2007-10-25 tilføjes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)