Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 tilføjes Reelle ejere: Keld Adelsbøll (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-14 fjernes Reelle ejere: Keld Adelsbøll (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Navne: KEHE Investment ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-09-21 fjernes Navne: KAMF EJENDOM ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-09-22 tilføjes Vedtægter: 2022-09-22 (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Segaltvej 349, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-12 tilføjes Reelle ejere: Keld Adelsbøll (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Keld Adelsbøll (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-09-03 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2012-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, opføre og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Vedtægter: 2012-03-14 (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 20, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-04-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 20, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Direktion: Keld Adelsbøll (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Legale ejere: KEHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2007-10-22 tilføjes Navne: KAMF EJENDOM ApS (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2007-10-22 tilføjes Reelle ejere: Keld Adelsbøll, Keld Adelsbøll (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-22 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Stiftere: KEHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-23)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)