Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 7, 3. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Direktion: Jens Lillelund (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-07 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: ielillelund@gmail.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Legale ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Navne: LILLELUND CONSULT ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Reelle ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Stiftere: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2016-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-09 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-27 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ielillelund@gmail.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-19 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 7, 3. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Direktion: Jens Lillelund (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-07 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Legale ejere: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2007-09-07 tilføjes Navne: LILLELUND CONSULT ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-09-07 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Stiftere: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Vedtægter: 2007-09-07 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2007-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-18)