Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: lene@dahl-nielsen.org (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2010-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAHL-NIELSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2021-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejs Søvej 90, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårupvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Anne Korshøj Dahl-Nielsen, Anders Korshøj Dahl-Nielsen, Mads Korshøj Dahl-Nielsen, Camilla Dahl Nielsen, Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-10-30 fjernes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Vedtægter: 2010-04-26 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2010-02-01 tilføjes Legale ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen, Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 506.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårupvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2009-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellerupvej 31, 8883 Gjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellerupvej 31, 8883 Gjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Direktion: Niels Backman Dahl-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Navne: ELLERUP OVERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2007-10-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2007-10-18 tilføjes Stiftere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)