Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebakken 26, 2830 Virum (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-19 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: G5 ApS, HAVNSTRUP ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: Datoselskabet af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Jannie Merethe Kølby Schlichter (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Stiftere: CE KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Kim Schlichter (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: Datoselskabet af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: Corpus Development ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-06-16 tilføjes Legale ejere: HAVNSTRUP ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-06-15 fjernes Legale ejere: FACTOTUM ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Lise Gjersøe Vedelsby (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebakken 26, 2830 Virum (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-14 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-14 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-08 tilføjes Navne: Corpus Development ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2019-10-07 fjernes Navne: Corpus Domus ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-08 tilføjes Vedtægter: 2019-10-08 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Lise Gjersøe Vedelsby (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-03-01 fjernes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: FACTOTUM ApS, G5 ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: EI af 1/1-2020 ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Corpus Domus ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-02-28 fjernes Navne: ÅDALSVEJ ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-21 fjernes Reelle ejere: Gitte Skjold Resling (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2015-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en rekonstruktør (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-26 fjernes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2013-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2012-08-24 tilføjes Legale ejere: EI af 1/1-2020 ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2012-08-24 tilføjes Reelle ejere: Gitte Skjold Resling, Jannie Merethe Kølby Schlichter (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2011-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 2., 1260 København K (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2010-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje, administrere og udvikle fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2010-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2010-11-30 tilføjes Vedtægter: 2010-11-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 2., 1260 København K (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2007-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-19 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Navne: ÅDALSVEJ ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2007-10-19 tilføjes Stiftere: CE KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)