Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 92, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 54, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2015-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marcipanfabrikken ApS. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-15 tilføjes Bestyrelse: Gisle Dons (formand) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-15 tilføjes Navne: MEELSEN ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-14 fjernes Navne: MEELSEN.DK ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@vokan.dk (offentliggjort 2019-11-23)
Den 2019-02-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 tilføjes Legale ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-09-17 fjernes Legale ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Reelle ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-09-17 fjernes Reelle ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 54, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Parkalle 14, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-26 tilføjes Legale ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2009-01-26 tilføjes Reelle ejere: Freja Krogh Dons, Filippa Elisabeth Krogh Dons, Magnus Dons (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-10-20 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Parkalle 14, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-10-15 tilføjes Direktion: Bjarke Dons (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en forbrugsregnskabsvirksomhed og anden efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed under navnet Meelsen.dk. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Navne: MEELSEN.DK ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Stiftere: Gitte Krogh Dons, Gisle Dons (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2007-10-15 tilføjes Vedtægter: 2007-10-15 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-17)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)