Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Bestyrelse: Shachar Aka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MÜNCHEN II ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Legale ejere: Brick Heaven S.à r.l, Golmen S.à r.l (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Navne: K/S MÜNCHEN (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: David Fattal (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Bestyrelse: Shachar Aka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2016-03-14 fjernes Bestyrelse: Maria Zarkos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-01-29 tilføjes Legale ejere: Brick Heaven S.à r.l, Golmen S.à r.l (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2014-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2012-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2012-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2012-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, drive, udleje eller bortforpagte Apart Hotel München, Giesing beliggende Heimgartenstrasse 14, D-81539 München og Apart Hotel München, Sending beligggende Brudermühlstrasse 33, D-81371 München. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-10-26 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MÜNCHEN II ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-10-25 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MÜNCHEN ApS (offentliggjort 2007-10-18)
Den 2012-10-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-10-26 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller bestyrelsen. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-10-26 tilføjes Vedtægter: 2012-10-26 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Bestyrelse: Maria Zarkos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-22 fjernes Bestyrelse: Shahar Aka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2011-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 656, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-09-02 tilføjes Bestyrelse: Shahar Aka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-02 fjernes Bestyrelse: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 656, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-08 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-08 fjernes Bestyrelse: Joacim Lars Bruus-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-03 tilføjes Bestyrelse: Svein Harald Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-03 fjernes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MÜNCHEN ApS (offentliggjort 2007-10-18)
Den 2007-10-15 tilføjes Navne: K/S MÜNCHEN (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Reelle ejere: David Fattal (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)