Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 175 a., 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: BRITTA STAJNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Stiftere: Britta Stajner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Direktion: Britta Stajner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investerings- og holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Vedtægter: 2009-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 175 a., 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Britta Stajner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: BRITTA STAJNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Stiftere: Britta Stajner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)