Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 20, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-09 fjernes Navne: DANLAS BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Stiftere: Lasse Christiansen, Daniel Ike Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 fjernes Direktion: Lasse Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-22 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 20, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Esterhøjvej 50, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-17 fjernes Direktion: Daniel Ike Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esterhøjvej 50, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Direktion: Daniel Ike Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Navne: DANLAS BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Stiftere: Lasse Christiansen, Daniel Ike Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Vedtægter: 2007-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)