Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 2, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Direktion: Palle Birch Lindgaard (direktion) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-12 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Hjemmeside: www. nsark.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: NSARK@NSARK.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Legale ejere: PBLI HOLDING ApS, LACL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Navne: N & S HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Reelle ejere: Palle Birch Lindgaard, Lars Anker Clausen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Stiftere: Palle Birch Lindgaard, Niels Sigsgaard, Lars Anker Clausen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: NØHR OG SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NØHR OG SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NØHR OG SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NØHR OG SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2019-11-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 2, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 17, 1154 København K (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Hjemmeside: www. nsark.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: NSARK@NSARK.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2010-04-19 tilføjes Direktion: Palle Birch Lindgaard (direktion) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2010-04-19 fjernes Direktion: Niels Sigsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2010-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2010-04-19 tilføjes Vedtægter: 2010-04-19 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2010-04-19 fjernes Bestyrelse: Palle Birch Lindgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-02-25 tilføjes Legale ejere: PBLI HOLDING ApS, LACL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2008-02-25 tilføjes Reelle ejere: Palle Birch Lindgaard, Lars Anker Clausen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 17, 1154 København K (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2007-10-12 tilføjes Bestyrelse: Palle Birch Lindgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Direktion: Niels Sigsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-12 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Navne: N & S HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Stiftere: Palle Birch Lindgaard, Niels Sigsgaard, Lars Anker Clausen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2007-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)