Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2007-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAARKJÆR. VEJBY STRAND ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skansevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skansevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skansevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skansevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skansevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holløselund Strandvej 44, 3210 Vejby (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt investering af afkast heraf (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 tilføjes Vedtægter: 2015-03-05 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holløselund Strandvej 44, 3210 Vejby (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kælderbjerg Park 4, 3210 Vejby (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2009-05-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-05-27 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-18 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-18 fjernes Revisor: Tommy Kjær Nielsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kælderbjerg Park 4, 3210 Vejby (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2007-10-12 tilføjes Direktion: Jan Haarkjær (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-12 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Legale ejere: Jan Haarkjær (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-10-12 tilføjes Navne: JAN HAARKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Haarkjær (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-12 tilføjes Revisor: Tommy Kjær Nielsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Stiftere: Jan Haarkjær (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)