Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STERUP SAVVÆRK A/S. (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Vedtægter: 2012-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Navne: FORMUEADMINISTRATION AF 23. JUNI 2010 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-06-22 fjernes Navne: SONJA SAVVÆRK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olufsgade 48, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Direktion: Sonja Gaardbo Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Legale ejere: Sonja Gaardbo Sørensen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2007-10-04 tilføjes Navne: SONJA SAVVÆRK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-04 tilføjes Reelle ejere: Sonja Gaardbo Sørensen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)