Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2014-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OPERATE A/S. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 53, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kasperwepe@gmail.com (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kasper Westphal Pedersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-04-04 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2008-04-04 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 53, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2007-10-09 tilføjes Direktion: Kasper Westphal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Legale ejere: Kasper Westphal Pedersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2007-10-09 tilføjes Navne: DESKAPOL ApS (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2007-10-09 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Stiftere: Kasper Westphal Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Vedtægter: 2007-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)