Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pj@domusnova.dk (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 fjernes Kontaktoplysninger: js@kdjaps.dk (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-15 tilføjes Legale ejere: KIM DENCHER JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-07-15 fjernes Legale ejere: K.M.J. ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-18 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-08-15)
Den 2012-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og administrere fast ejendom med henblik på videresalg samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Vedtægter: 2012-05-29 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2012-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: js@kdjaps.dk (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2012-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 187, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2012-02-07)
Den 2012-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-06)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2011-11-04 tilføjes Legale ejere: K.M.J. ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2011-11-04 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 fjernes Revisor: REVISOR AIME PERRET-GENTIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Direktion: Kim Dencher Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Direktion: Michael Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-06)
Den 2011-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Græse Strandvej 23, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-22 tilføjes Revisor: REVISOR AIME PERRET-GENTIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græse Strandvej 23, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 187, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-08-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 187, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-11 tilføjes Direktion: Michael Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Navne: CENTERVEJEN 3 ApS (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-11 tilføjes Reelle ejere: Kim Dencher Johansen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2007-10-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2007-10-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2007-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Stiftere: K.M.J. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)