Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Strandbygaard Jørgensen | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Møller | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Leth Nielsen | 02.04.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Helligsøe | 15.04.2009 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Trige | 02.04.2008 | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Richard Christensen | 02.04.2008 | 15.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 04.10.2007 | 02.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lykke | 04.10.2007 | 02.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Lauritzen | 04.10.2007 | 02.04.2008 | bestyrelsesmedlem |