Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Eje Johan Skarman | 27.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gülizar Aybasti Skjoldager | 27.09.2018 | 27.09.2023 | direktør |
Erik Peter Rybäck | 01.03.2016 | 27.09.2018 | direktør |
Anna Valborg Elisabeth Linton | 06.02.2013 | 01.03.2016 | direktør |
Christoph Stolle | 01.10.2012 | 06.02.2013 | direktør |
Per Ove Jonas Berg | 03.07.2009 | 01.10.2012 | direktør |
Klaus Paul Heinz Falk | 11.09.2008 | 03.07.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Østergaard Nissen | 27.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Eje Johan Skarman | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Eje Johan Skarman | 30.11.2021 | 30.03.2022 | suppleant |
Gülizar Aybasti Skjoldager | 27.09.2018 | 27.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Uwe Christof Gunnar Eduard Claas | 03.04.2018 | 30.11.2021 | suppleant |
Erik Peter Rybäck | 01.03.2016 | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anna Valborg Elisabeth Linton | 06.02.2013 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christoph Stolle | 01.10.2012 | 06.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Alberto Grua | 27.08.2012 | 18.05.2017 | suppleant |
Alberto Grua | 16.04.2012 | 27.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Ove Jonas Berg | 03.07.2009 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Paul Heinz Falk | 03.07.2009 | 16.04.2012 | suppleant |
Klaus Paul Heinz Falk | 10.09.2008 | 03.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hartmut Wolfgang Becker | 10.09.2008 | 03.07.2009 | suppleant |
Gerardus Willem Akkerhuis | 27.09.2007 | 10.09.2008 | bestyrelsesmedlem |