Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Navne: KYSTVEJEN 18 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Stiftere: SD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Bestyrelse: Leif Vejhe Djurhuus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Jens Schaumann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebbas Alle 8, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebbas Alle 8, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2011-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalandele i andre virksomheder at købe, sælge, investere i, besidde, udleje, udvikle, formidle, finansiere og administrere fast ejendom eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Vedtægter: 2011-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Landstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-25 tilføjes Navne: KYSTVEJEN 18 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 fjernes Navne: SCHAUMANN ENERGY A/S (offentliggjort 2007-10-05)
Den 2007-11-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Direktion: Jens Schaumann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Navne: SCHAUMANN ENERGY A/S (offentliggjort 2007-10-05)
Den 2007-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Stiftere: SD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)