Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Bestyrelse: Steen Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Direktion: Steen Gude (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Navne: SKODSBORGVEJ 48, VIRUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Stiftere: AGORA ESTATE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Bestyrelse: Peter Julius Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Bestyrelse: Lars Geister (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge ejendommen Skodsborgvej 48, 2830 Virum. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Navne: SKODSBORGVEJ 48, VIRUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 fjernes Navne: AGORA ESTATE DOMESTIC A/S (offentliggjort 2007-10-05)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Geister (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Bestyrelse: Steen Bryde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Direktion: Steen Gude (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Direktion: Brian Søholt Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Bestyrelse: Steen Bryde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Direktion: Brian Søholt Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Navne: AGORA ESTATE DOMESTIC A/S (offentliggjort 2007-10-05)
Den 2007-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Stiftere: AGORA ESTATE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)