Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjellebrovej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Enø Kystvej 138, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Vedtægter: 2015-08-27 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-06 tilføjes Vedtægter: 2010-09-06 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-10-22 tilføjes Legale ejere: Mette Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2008-10-22 tilføjes Reelle ejere: Mette Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2008-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enø Kystvej 138, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2008-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Enø Kystvej 138, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Direktion: Mette Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-09 fjernes Direktion: Bo Gorm Ellersgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enø Kystvej 138, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Direktion: Bo Gorm Ellersgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-04 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Navne: B. N. HOLDING NÆSTVED ApS (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Stiftere: Mette Nielsen, Bo Gorm Ellersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)