Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 37, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-03 fjernes Navne: SYNCRO TECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Stiftere: SHU HOLDING ApS, ASI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Direktion: Sagib Hussain (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 37, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 67, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med elektronik og EDB udstyr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Vedtægter: 2009-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: SYNCRO TECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Navne: MULTIMEDIA WORLD ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-09 tilføjes Navne: MULTIMEDIA WORLD ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-08 fjernes Navne: SYNCRO TECH ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2009-03-09 fjernes Direktion: Asif Mahmood (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Direktion: Kaiser Muneer Raja (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 tilføjes Navne: SYNCRO TECH ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-14 fjernes Navne: MEEM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 67, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Direktion: Asif Mahmood (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Navne: MEEM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Stiftere: SHU HOLDING ApS, ASI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)