Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlebovej 53, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvænget 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-05-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2014-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvænget 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2011-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Alexandrines Alle 14, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Vedtægter: 2011-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Alexandrines Alle 14, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251 b., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 fjernes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Navne: MATHIASEN & CO ApS (offentliggjort 2010-09-16)
Den 2010-09-12 fjernes Navne: JMA INVEST ApS (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper_mathiasen@hotmail.com (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251 b., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Binavne: FREJ PRIVATE EQUITY ApS, FREJ MANAGEMENT ApS, FREJ KOMPLEMENTAR ApS, FREJ INVEST ApS, FREJ CAPITAL PARTNERS ApS, FREJ CAPITAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Direktion: Jesper Sig Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Legale ejere: Jesper Sig Mathiasen (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2007-10-02 tilføjes Navne: JMA INVEST ApS (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Sig Mathiasen (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2007-10-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Stiftere: Jesper Sig Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)