Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 fjernes Direktion: Carsten Bo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 fjernes Navne: CABOP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Revisor: Landboforening Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Stiftere: Carsten Bo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Revisor: Landboforening Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 fjernes Revisor: Henning West Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Direktion: Carsten Bo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve aktier og andre værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Navne: CABOP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: Henning West Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Stiftere: Carsten Bo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Vedtægter: 2007-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)