Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E-BABY A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.G.Junkers Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: H.G.Junkers Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.G.Junkers Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: H.G.Junkers Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Søren Aasberg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 fjernes Direktion: Pia Callesen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Søren Aasberg Pedersen (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-15 fjernes Legale ejere: Pia Callesen, Søren Aasberg Pedersen (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Aasberg Pedersen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og aktiebesiddelse samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.G.Junkers Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2007-09-22 tilføjes Direktion: Pia Callesen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2007-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Legale ejere: Pia Callesen, Søren Aasberg Pedersen (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2007-09-22 tilføjes Navne: AASBERG CALLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Stiftere: Søren Aasberg Pedersen, Pia Callesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)