Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Krause-Kjær | 30.12.2008 | 08.11.2011 | direktion |
Kim Eskild Jarlgaard | 28.09.2007 | 30.12.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Krause-Kjær | 30.12.2008 | 08.11.2011 | bestyrelse |
Kim Eskild Jarlgaard | 30.12.2008 | 08.11.2011 | bestyrelse |
Jan Haugaard Sørensen | 07.11.2007 | 08.11.2011 | formand |
Jan Nygaard Nielsen | 28.09.2007 | 08.11.2011 | bestyrelse |
Emmert Emmertsen | 28.09.2007 | 08.11.2011 | bestyrelse |
Anders Peder Kirk | 28.09.2007 | 07.11.2007 | formand |