Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birger Møllevang | 01.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Møllevang | 25.09.2007 | 31.12.2021 | direktør |
Mads Bilenberg Jørgensen | 25.09.2007 | 30.06.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sune Møllevang | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Signe Rebekka Møllevang Bøegh | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kaare Møllevang Bøegh | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tine Strøm Møllevang | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birger Møllevang | 01.01.2022 | formand |