Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LKP INVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2009-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keldgårdvej 87, 9600 Aars (offentliggjort 2009-12-01)
Den 2009-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele og dermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Vedtægter: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunløgsgade 13, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2009-02-11)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunløgsgade 13, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2009-02-11)
Den 2009-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 88, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 88, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-03 tilføjes Direktion: Lars Hamann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Legale ejere: Lars Hamann Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-10-03 tilføjes Navne: MIFICAS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Hamann Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-10-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2007-10-03 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Stiftere: Lars Hamann Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)