Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørsholm Kongevej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Johnny Hvid Ikast (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Navne: JHI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-10 fjernes Direktion: Jonathan Holliday (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholm Kongevej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Jonathan Holliday (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: JHI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 fjernes Navne: PBH 28.926 ApS (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Navne: PBH 28.926 ApS (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)