Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicolai Broby Eckert(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Erik Rasmussen(virk.: 92) | 4,08 % | 6,12 % | 6,12 % | 10,20 % |
Pct. | 4,08 % | 6,12 % | 6,12 % | 10,20 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolai Broby Eckert | 21.01.2020 | Kong Georgs Vej 15, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Finn Erik Rasmussen | 01.01.2007 | De Conincks Vej 16, 2840 Holte |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Clement Pictures | 29122067 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
ECKERT HOLDING ApS | 30900928 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.09.2008 | 2,69 (km) | Århusgade 2, 2100 København Ø | Gothersgade 10C, 1123 København K |
16.10.2008 | 2,49 (km) | Gothersgade 10C, 1123 København K | Nørre Søgade 35, 1370 København K |
09.11.2017 | 2,82 (km) | Nørre Søgade 35, 1370 København K | Kong Georgs Vej 15, 2000 Frederiksberg |
ECKERT HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 02.10.2007 og angivet som gældende fra 01.10.2007 (6199 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ECKERSBERG HOLDING ApS | 36533870 |
Eckersbergsgade 37 ApS | 38999044 |
Eckert | 36315490 |
ECKERT HERITAGE ApS | 30900928 |
ECKERT HOLDING ApS | 30900928 |
Eckert Zoneterapi v/Kis Eckert | 39222108 |
ECKHARD BICK | 12929099 |
ECKHARD HAHNE | 25399358 |
ECKHARD HAHNE ApS | 27694985 |
Eckhardt Holding ApS | 41335491 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Broby Eckert(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Erik Rasmussen(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden. | 43 | 0 | 0 | 18 | 24 | 7 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 20 % | 26 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicolai Broby Eckert(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 4 | 2 | 5 |
Pct. | 31 % | 25 % | 13 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Erik Rasmussen(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 7 | 5 | 73 |
Pct. | 11 % | 7 % | 5 % | 76 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |