Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: STANTON CHASE INTERNATIONAL P/S. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET SCI ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP A/S. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP A/S. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP A/S. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre selskaber samt at udføre konsulentopgaver indenfor headhunting, management mv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Vedtægter: 2014-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmringsvej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Direktion: Ib Ejnar Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Legale ejere: Ib Ejnar Sørensen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Navne: OPTIMIZE ApS (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-11 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6051 (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-12-12 tilføjes Reelle ejere: Ib Ejnar Sørensen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Binavne: SCI III ApS, OPTIMIZE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6051 (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)