Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 24, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Direktion: Thomas Stefan Visbo (direktion) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-02 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Legale ejere: ADCOM ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Navne: ADCOM 2 ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Reelle ejere: Thomas Stefan Visbo (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Stiftere: ADCOM ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 24, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bark.Margrethes Vej 9, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-06-22 tilføjes Legale ejere: ADCOM ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: ASSET STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Revisor: ASSET STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bark.Margrethes Vej 9, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Direktion: Thomas Stefan Visbo (direktion) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber og at investere i udenlandsk fast ejendom. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-02 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Navne: ADCOM 2 ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Stefan Visbo (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Stiftere: ADCOM ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Vedtægter: 2007-10-02 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2007-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)