Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnersvinget 22, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-29 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Legale ejere: Nicolai Malm (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Navne: NICOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Stiftere: Nicolai Malm (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 fjernes Direktion: Nicolai Malm (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-08-01 fjernes Revisor: BADSTED REVISION ApS RÅDGIVENDE GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2015-09-30 tilføjes Revisor: BADSTED REVISION ApS RÅDGIVENDE GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2015-09-30 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2012-09-07 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2012-09-07 fjernes Revisor: Hans Peter Jørgensen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2009-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2009-11-20 tilføjes Vedtægter: 2009-11-20 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: Nicolai Malm (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnersvinget 22, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Direktion: Nicolai Malm (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2007-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-29 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Navne: NICOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-09-29 tilføjes Revisor: Hans Peter Jørgensen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-29 tilføjes Stiftere: Nicolai Malm (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-31)