Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Ingvar Harboe Bentzen | 01.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Utoft | 01.10.2007 | 01.11.2019 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thorsten Andy Madsen | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Ingvar Harboe Bentzen | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hampen Kristensen | 01.11.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Ørgaard Nielsen | 01.04.2016 | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Utoft | 29.02.2008 | 01.11.2019 | formand |
Kim Hansen | 29.02.2008 | 01.04.2016 | bestyrelse |
Lars Utoft | 01.10.2007 | 01.11.2019 | bestyrelse |
Peter Vinderslev | 01.10.2007 | 29.02.2008 | formand |