Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2007-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARQ ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2024-09-10 Statstidende Dekret
Den 2024-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-12 fjernes Direktion: Nanna Dupont Goldschmidt (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Direktion: Nanna Dupont Goldschmidt (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: André Dupont (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-03 tilføjes Legale ejere: Nanna Dupont Goldschmidt (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-03 fjernes Legale ejere: André Dupont (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-03 tilføjes Reelle ejere: Nanna Dupont Goldschmidt (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-03 fjernes Direktion: André Dupont (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 1, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 1, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: andre@arq.nu (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2014-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 1, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2011-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2010-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2010-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Wesselsgade 15, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wesselsgade 15, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Direktion: André Dupont (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål består i at eje kapitalandele i andre selskaber og fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Legale ejere: André Dupont (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Navne: ARK 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-28)
Den 2007-09-24 tilføjes Reelle ejere: André Dupont (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2007-09-24 tilføjes Stiftere: André Dupont (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2007-09-24 tilføjes Vedtægter: 2007-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-28)
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)