Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Marselisborg Allé 27-29 ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2017-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 45, 8981 Spentrup (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Direktion: Peter Strandgaard (direktion) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-28 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Legale ejere: Peter Strandgaard, Jan Hilmer Strandgaard (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Navne: STRANDGAARD INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Revisor: REVFIRMA GEORG MATHIASEN I/S TORVET (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Stiftere: Peter Strandgaard, Jan Hilmer Strandgaard (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 45, 8981 Spentrup (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrevænget 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevænget 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2007-09-28 tilføjes Direktion: Peter Strandgaard (direktion) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af andele i dattervirksomheder samt enhver anden virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-28 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Legale ejere: Peter Strandgaard, Jan Hilmer Strandgaard (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Navne: STRANDGAARD INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Revisor: REVFIRMA GEORG MATHIASEN I/S TORVET (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Stiftere: Peter Strandgaard, Jan Hilmer Strandgaard (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Vedtægter: 2007-09-28 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-10)