Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34 b., 1263 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-26 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Navne: TG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Stiftere: T.T. SCANBYG ApS, AKKA HOLDING AF 2000 ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 fjernes Direktion: Gregers Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle, udleje og sælge fast ejendom, foretage kapitalinvesteringer samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-04-05 tilføjes Vedtægter: 2013-04-05 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-04-05 fjernes Binavne: MG BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Gregers Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Bestyrelse: Jan Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Direktion: Jan Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-06-23 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Direktion: Jan Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Direktion: Gregers Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34 b., 1263 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Binavne: MG BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Direktion: Gregers Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-26 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Navne: TG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Stiftere: T.T. SCANBYG ApS, AKKA HOLDING AF 2000 ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)