Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Interessenter | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Interessenter: Stig Holm Mogensfeldt, Ole Bernhard Nielsen, Morten Troels Pedersen, Michael Nymark Jensen (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-01 fjernes Interessenter: Erik Lund-Larsen (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Stig Holm Mogensfeldt (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Interessenter: Palle Mørch, Johan Groth, Jan Ole Edelbo, Erik Lund-Larsen (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Reelle ejere: Palle Mørch (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)