Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2014-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bodilogjohannes@johannesbrandt.dk (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2014-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: johannesbrandt@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Haralds Vej 33, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: johannesbrandt@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2007-10-22 tilføjes Navne: Ejerforeningen Langenæs Alle 8, Aarhus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)