Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIAIR A/S. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-04-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2012-10-01 fjernes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 45, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Direktion: Freddi Sundstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Legale ejere: Freddi Sundstrup (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2007-09-25 tilføjes Navne: TEAM UNIAIR ApS (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-25 tilføjes Reelle ejere: Freddi Sundstrup (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Stiftere: Freddi Sundstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Vedtægter: 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)