Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 2400 København NV (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-19 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Legale ejere: OASE A/S (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 6 DO UTTERSLEV ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Stiftere: SALGSSELSKABET AF JANUAR 1995 ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2016-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-10-13 fjernes Direktion: Frank Ellegaard (direktion) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med automobilforretning, investering, udlejning af fast ejendom, samt at foretage udlån og stille sikkerhed for koncernselskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: FLAC Konsulentfirma, offentligt godkendte revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: OASE A/S (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-03-27 tilføjes Revisor: FLAC Konsulentfirma, offentligt godkendte revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 2400 København NV (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 33, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 33, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Direktion: Frank Ellegaard (direktion) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2007-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-19 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MATR.NR. 6 DO UTTERSLEV ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Stiftere: SALGSSELSKABET AF JANUAR 1995 ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)