Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-18 tilføjes Legale ejere: Henriette Poulsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 tilføjes Reelle ejere: Henriette Poulsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2007-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVEST AF 26.9.2007 ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugstrupvej 4, 7173 Vonge (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Haugstrupvej 4, 7173 Vonge (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Vedtægter: 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugstrupvej 4, 7173 Vonge (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2007-09-25 tilføjes Direktion: Poul Viggo Lomholdt Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Legale ejere: Poul Viggo Lomholdt Poulsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2007-09-25 tilføjes Navne: PVP INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-25)
Den 2007-09-25 tilføjes Reelle ejere: Poul Viggo Lomholdt Poulsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Stiftere: Poul Viggo Lomholdt Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-25)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)