Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 fjernes Direktion: Anders Borggaard Pajor (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 fjernes Kontaktoplysninger: ap@islingpajor.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 fjernes Navne: ISLING PAJOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Stiftere: Original ApS, Claus Isling Mølgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-21 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-20 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@islingpajor.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Anders Borggaard Pajor (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer samt aktiviteter inden for reklame, kommunikation og marketing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Navne: ISLING PAJOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Stiftere: Original ApS, Claus Isling Mølgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Vedtægter: 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)