Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 1, 3. bhtv., 1114 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Direktion: Hanno Schoklitsch (adm. dir) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-19 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Navne: SCE SOLAR ALHONOZ 2008 NR. 11 ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Hanno Schoklitsch (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Stiftere: KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem ejerskab til samtlige anparter i et spansk datterselskab, at være ejer af solcelleproduktionskapacitet i solcelleparken "SCE Solar Alhonoz 2008". (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Hanno Schoklitsch (adm. dir) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2014-05-12 fjernes Direktion: Henrik Ole Frøsig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 1, 3. bhtv., 1114 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2013-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-02)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 17.300,00 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2012-06-25 tilføjes Direktion: Henrik Ole Frøsig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 fjernes Direktion: Nikolaj Harbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 fjernes Bestyrelse: Helge Højkær Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-02)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2010-08-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-14 tilføjes Bestyrelse: Helge Højkær Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Bestyrelse: Karsten Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 tilføjes Direktion: Nikolaj Harbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Direktion: Karsten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Legale ejere: KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2009-01-15 tilføjes Reelle ejere: Hanno Schoklitsch (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2008-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 17.100,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Bestyrelse: Karsten Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Direktion: Karsten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-19 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Navne: SCE SOLAR ALHONOZ 2008 NR. 11 ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 tilføjes Stiftere: KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)